TÜRK TELEKOMSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 14.08.2001 | 19.10.2001 | 19.10.2001 |
TÜRK TELEKOMSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 13.04.2001 | 31.05.2001 | |
ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 27.04.2000 | 31.05.2000 | |
MALATYASPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 10.09.1999 | 05.10.1999 | 05.10.1999 |
SİİRTSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 06.07.1998 | 20.10.1998 | 20.10.1998 |
TÜRK TELEKOMSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 28.06.1997 | 24.04.1998 | 24.04.1998 |
TÜRK TELEKOMSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 15.04.1997 | 31.05.1997 | |
ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 16.07.1996 | 19.11.1996 | 19.11.1996 |
ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 15.06.1995 | 31.05.1996 | |
TÜMOSAN KONYASPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 09.12.1994 | 31.05.1995 | |