BURSASPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 09.08.2023 | 20.09.2023 | 20.09.2023 |
BURSASPOR
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 11.11.2022 | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
BURSASPOR
| GENÇLİK GELİŞİM TEKNIK SORUMLUSU | 16.08.2013 | 30.10.2014 | 30.10.2014 |
YEŞİL BURSA A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 28.08.2009 | 19.01.2010 | 19.01.2010 |
BURSA MERİNOSSPOR A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 04.03.2008 | 31.05.2008 | |
KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 30.11.2006 | 16.01.2008 | 16.01.2008 |
MUĞLASPOR KULÜBÜ
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 20.12.2005 | 23.02.2006 | 23.02.2006 |
BURSASPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 17.03.2005 | 19.07.2005 | 19.07.2005 |
BURSA MERİNOSSPOR A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 16.08.2002 | 31.05.2004 | |