KARDEMİR KARABÜKSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 27.06.2018 | 05.09.2018 | 05.09.2018 |
BALIKESİRSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 12.11.2015 | 07.03.2016 | 07.03.2016 |
ORDUSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 18.07.2014 | 01.10.2014 | 01.10.2014 |
KAYSERİ ERCİYESSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 20.06.2011 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
| KALECI ANTRENÖRÜ | 31.07.2009 | 19.11.2009 | 19.11.2009 |
KAYSERİ ERCİYESSPOR
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 16.01.2007 | 31.05.2009 | |