DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 23.01.2009 | 20.03.2009 | 20.03.2009 |
ANKARA DEMİRSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 01.07.2008 | 17.11.2008 | 17.11.2008 |
KARŞIYAKA
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 06.11.2006 | 31.05.2007 | |
YOZGATSPOR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 09.08.2006 | 05.11.2006 | 05.11.2006 |
UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 01.08.2005 | 10.11.2005 | 10.11.2005 |
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 02.07.2004 | 31.05.2005 | |
AKHİSARSPOR
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 07.08.2003 | 31.05.2004 | |
KARŞIYAKA
| GENÇLİK GELİŞİM ANTRENÖRÜ | 10.12.2002 | 31.05.2003 | |