KARDEMİR KARABÜKSPOR
| S.GENÇLER LIGI TEKNIK SORUMLUSU | 15.08.2001 | 31.05.2002 | |
KARDEMİR KARABÜKSPOR
| GENÇLİK GELİŞİM TEKNIK SORUMLUSU | 19.09.2000 | 31.05.2001 | |
TOKATSPOR A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 16.10.1997 | 15.10.1997 | 15.10.1997 |
MERZİFONSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 11.07.1997 | 29.09.1997 | 29.09.1997 |
ERDEMİRSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 05.12.1996 | 31.05.1997 | |
ÇORUMSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 01.08.1996 | 05.12.1996 | 05.12.1996 |
KARDEMİR KARABÜKSPOR
| S.GENÇLER LIGI TEKNIK SORUMLUSU | 01.07.1994 | 31.05.1996 | |
MKE KIRIKKALESPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 08.04.1994 | 31.05.1994 | |
ÇORUMSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 01.06.1993 | 05.01.1994 | 05.01.1994 |
ÇORUMSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 18.12.1992 | 31.05.1993 | |