SAKARYASPOR A.Ş.
| BGGL U-18 TEKNİK SORUMLUSU | 19.01.2011 | 31.05.2012 | |
SAKARYASPOR A.Ş.
| GENÇLİK GELİŞİM TEKNIK SORUMLUSU | 13.09.2007 | 31.05.2008 | |
SAKARYASPOR A.Ş.
| S.GENÇLER LIGI TEKNIK SORUMLUSU | 03.08.2006 | 31.05.2007 | |
SAKARYASPOR A.Ş.
| S.GENÇLER LIGI TEKNIK SORUMLUSU | 04.08.2005 | 31.05.2006 | |
SAKARYASPOR A.Ş.
| GENÇLİK GELİŞİM ANTRENÖRÜ | 26.08.2004 | 31.05.2005 | |