ALİBEYKÖYSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 25.12.2003 | 31.05.2004 | |
ANTALYASPOR A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 14.07.2002 | 21.11.2002 | 21.11.2002 |
KÜÇÜKKÖYSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 12.10.2001 | 31.05.2002 | |
BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 03.11.2000 | 31.05.2001 | |
İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 31.03.2000 | 31.05.2000 | |
ŞANLIURFASPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 03.11.1999 | 31.03.2000 | 31.03.2000 |
BAKIRKÖYSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 01.07.1998 | 31.05.1999 | |
ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 05.02.1998 | 20.02.1998 | 20.02.1998 |
KARTAL SPORTİF FAALİYETLERİ A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 01.06.1997 | 01.12.1997 | 01.12.1997 |
KARTAL SPORTİF FAALİYETLERİ A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 01.06.1996 | 31.05.1997 | |