SÜRMENESPOR
| GENÇLİK GELİŞİM TEKNIK SORUMLUSU | 15.10.2007 | 31.05.2008 | |
SÜRMENESPOR
| GENÇLİK GELİŞİM TEKNIK SORUMLUSU | 17.01.2007 | 31.05.2007 | |
ÇAYKURSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 17.04.2002 | 31.05.2002 | |
ÇAYKURSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 10.11.2000 | 31.05.2001 | |
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 11.08.1997 | 31.05.1998 | |
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
| GENÇLİK GELİŞİM TEKNIK SORUMLUSU | 24.07.1996 | 31.05.1997 | |
PAZARSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 10.08.1993 | 11.10.1993 | 11.10.1993 |
PAZARSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 29.08.1991 | 31.05.1992 | |