SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
| | | Amatör Vize | 10.08.2000 | |
SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
| 19.07.2001 | 31.05.2004 | Profesyonelliğe Geçiş | 08.08.2001 | |
SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
| 19.07.2001 | 31.05.2004 | Vize | 31.08.2002 | |
SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
| 19.07.2001 | 31.05.2004 | Vize | 02.10.2003 | |
SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
| 19.07.2001 | 31.05.2004 | Karşılıklı Sona Erdirme | 12.01.2004 | |
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
| 21.01.2004 | 15.06.2008 | Yurt İçi Transfer | 23.01.2004 | |
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
| 21.01.2004 | 15.06.2008 | Karşılıklı Sona Erdirme | 08.08.2004 | |
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
| 23.08.2004 | 15.06.2005 | Sözleşme Yenileme | 25.08.2004 | |
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
| 23.08.2004 | 15.06.2005 | Karşılıklı Sona Erdirme | 17.01.2005 | |
UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
| 17.08.2006 | 31.05.2008 | Yurt İçi Transfer | 18.08.2006 | |
SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
| | | Amatör Transfer | 11.08.1999 | |