Ali Düşmez, YönetimKurulu
Üyeleri Erhan Kamışlı, Mustafa
Çağlar, Alaattin Aykaç, Mete
Düren ile TFF Genel Sekreteri
Kadir Kardaş katıldı.
YıldırımDemirören:
“Başarılar diliyorum”
Törende konuşan TFF Başkanı
YıldırımDemirören, “Ben ön-
celikle Sayın Fatih Terimve
ekibine verdiği hizmetlerden
dolayı teşekkür ediyorum.
Kariyerinde 35 kupa bulunan
bir hoca ile burada olmak
beni ve YönetimKurulumu
gururlandırıyor. Kısmet bugü-
neymiş. Biz hocamızla 13 sene
önce çalışacaktık, bugüne
denk geldi. DostumMircea Lu-
cescu’ya teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki 4maç ve 2 yıl için
kabul etti. Kendisi ile temasım
31 Temmuz öğleden sonra
olmuştur. Çarşamba günü de
kendisi ile bir araya gelerek
anlaşmayı sözlü olarak da
sağlamıştık. Hocamızı
tartışmaya gerek yok.
Hocamız yaşıyla, kariyeriyle,
karakteriyle zaten Türkiye’de
13 senedir her sene gelmesi
için uğraşılan kişi. Bize kısmet
oldu, getirdik. Ben tekrar
kendisine bir kez daha
teşekkür ediyorum. Yeni
çıktığımız yolda da başarılar
diliyorum. Türkiye Futbol
Federasyonu tarihinde Millî
Takım’a gelen teknik direktör-
lerin 16’sı yabancı. Lucescu ne
ilk ne son olacak” dedi.
Mircea Lucescu:
“Türk insanının
sevgisi etken oldu”
AMillî TakımTeknik Direktörü
Mircea Lucescu da Türkiye,
Shakhtar Donetsk ve
Zenit’teki kariyerini hatırlat-
tıktan sonra şöyle konuştu:
"Bu teklifi kabul etmemde
Türk insanlarının sevgisi
etken oldu. Beşiktaş ve Galata-
saray’da çalıştım, Fenerbahçe
taraftarının da bana sevgi,
Ali Sami Yen
(26.10.1923-26.10.1923)
William (Billy) Hunter (25.05.1924-12.09.1926)
Bela Toth
(14.10.1927-28.05.1928)
Frederick (Fred) Pagnam (27.09.1931-22.04.1932)
James Elliot Donnelly (12.07.1936-01.08.1937)
Ignace Molnar
(23.04.1948-30.05.1948)
Peter Molloy
(28.11.1948-20.05.1949)
Cihat Arman
(20.11.1949-20.11.1949)
James McCormick
(03.12.1950-03.12.1950)
Rebii Erkal
(10.06.1951-21.11.1951)
Sandro Puppo
(01.06.1952-23.06.1954)
Gündüz Kılıç
(17.10.1954-17.10.1954)
Zarko Mihajlovic
(03.04.1955-26.06.1955)
Giovanni (Nini) Varglien (18.12.1955-25.12.1955)
Eşfak Aykaç
(19.02.1956-08.12.1957)
Leandro Remondini
(04.05.1958-10.05.1959)
Ignace Molnar
(08.06.1960-08.06.1960)
Sandro Puppo
(27.11.1960-16.05.1962)
Şeref Görkey
(10.10.1962-10.10.1962)
Ljubisa Spajic
(25.11.1962-16.12.1962)
Bülent Eken
(27.03.1963-09.10.1963)
Cihat Arman
(27.09.1964-01.11.1964)
Sandro Puppo
(20.12.1964-09.05.1965)
Doğan Andaç
(21.07.1965-25.07.1965)
Sandro Puppo
(09.10.1965-30.05.1966)
Adnan Süvari
(12.10.1966-11.12.1968)
Şükrü Gülesin
(17.01.1969-17.01.1969)
Abdullah Gegiç
(30.04.1969-16.11.1969)
Doğan Andaç
(13.12.1970-13.12.1970)
Sabri Kiraz
(17.10.1970-17.10.1970)
Cihat Arman
(25.04.1971-14.11.1971)
Nicolae Petrescu
(05.12.1971-05.12.1971)
Coşkun Özarı
(12.04.1972-31.10.1976)
Doğan Andaç
(17.11.1976-17.11.1976)
Metin Türel
(16.02.1977-05.10.1978)
Sabri Kiraz
(29.11.1978-15.10.1980)
Özkan Sümer
(03.12.1980-25.03.1981)
Fethi Demircan
(15.04.1981-07.10.1981)
Coşkun Özarı
(22.09.1982-04.04.1984)
Candan Tarhan
(06.09.1984-14.11.1984)
Yılmaz Gökdel
(22.12.1984-03.04.1985)
Kalman Meszöly
(01.05.1985-28.08.1985)
Coşkun Özarı
(11.09.1985-12.11.1986)
Mustafa Denizli
(04.03.1987-16.12.1987)
Tınaz Tırpan
(16.03.1988-15.11.1989)
Fatih Terim
(11.04.1990-11.04.1990)
Sepp Piontek
(27.05.1990-28.04.1993)
Fatih Terim
(27.10.1993-19.06.1996)
Mustafa Denizli
(14.08.1996-24.06.2000)
Şenol Güneş
(16.08.2000-18.02.2004)
Ünal Karaman
(31.03.2004-31.03.2004)
Ersun Yanal
(28.04.2004-08.06.2005)
Fatih Terim
(17.08.2005-14.10.2009)
Oğuz Çetin
(01.02.2010-31.07.2010)
Guus Hiddink
(01.08.2010-16.11.2011)
Abdullah Avcı
(17.11.2011-20.08.2013)
Fatih Terim
(22.08.2013-26.07.2017)
Mircea Lucescu
(04.08.2017-…)
6
7
T
ürkiye Futbol Federasyonu,
AMillî TakımTeknik Direktörlü-
ğüne getirdiği Mircea Lucescu ile
resmi imza töreni düzenlendi.
Hasan Doğan Millî Takımlar
Kamp ve EğitimTesisleri’nde ya-
pılan törene TFF Başkanı Yıldırım
Demirören, 1. Başkanvekili Servet
Yardımcı, Başkanvekilleri Nihat
Özdemir, Hüsnü Güreli, Ali
Dürüst, İcra ve YönetimKurulu
Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu,
Hoş geldin Lucescu
AMillî TakımTeknik Direktörleri