KASIMPAŞA A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 05.12.2019 | 21.01.2020 | 21.01.2020 |
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 04.03.2016 | 25.04.2016 | 25.04.2016 |
BEŞİKTAŞ A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 04.04.2012 | 31.05.2012 | |
BEŞİKTAŞ A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 17.03.2011 | 31.05.2011 | |
BEŞİKTAŞ A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 25.06.2010 | 17.03.2011 | 17.03.2011 |
BEŞİKTAŞ A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 14.07.2009 | 31.05.2010 | |
BEŞİKTAŞ A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 15.10.2008 | 31.05.2009 | |
BEŞİKTAŞ A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 18.01.2007 | 31.05.2008 | |